Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: aziz.rahemi01@gmail.com (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Javanmard Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Navne: Javanmard Halal Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Reelle ejere: Aziz Rahemi (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Stiftere: Javanmard Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-12-01 Statstidende Dekret
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Aziz Rahemi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Aziz Rahemi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af halal kød og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: aziz.rahemi01@gmail.com (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: Javanmard Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: Javanmard Halal Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Aziz Rahemi (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Stiftere: Javanmard Slagter ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)