Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2021-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig XI Kommanditaktieselskab. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig XI Kommanditaktieselskab. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2024-04-17 tilføjes Direktion: Casper Elmelund Abild (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Glargaard Wiinholt (formand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-19 fjernes Bestyrelse: Morten Munkager Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: Nissen Family Group Investment A/S, LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-20 fjernes Legale ejere: LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 140.325.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 114.075.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 112.350.000,00 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-05-25 tilføjes Vedtægter: 2022-05-25 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-03-18 tilføjes Legale ejere: LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-18 fjernes Reelle ejere: Bent Jensen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 103.325.000,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 86.575.000,00 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: LINAK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Jensen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 48.625.000,00 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-02 tilføjes Vedtægter: 2021-11-02 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 4., 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Munkager Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-08-30 tilføjes Direktion: Niels Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i, udvikle og forestå opførelsen af samt udleje projektejendomme via ejerskab til kapitalandele i Core Bolig XI Kommanditaktieselskab. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-30 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Legale ejere: Core Property Management P/S, Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: Core Property Management P/S (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Stiftere: Core Property Management P/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, af et medlem af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)