Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 fjernes Direktion: Jannik Hendriksen (direktør) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langholm 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Jannik Hendriksen (direktør) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: Jannik Hendriksen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: shift6 ApS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Reelle ejere: Jannik Hendriksen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Stiftere: Jannik Hendriksen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-25)