Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Vedtægter | Kapital | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Bestyrelse: Rune Bro Roin (næstformand) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-28 fjernes Bestyrelse: Rune Bro Roin (formand) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Himmerland Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2024-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stjorgen.dk (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: btf@stjorgen.dk (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 41, 4., 1602 København V (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 41, 4., 1602 København V (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 41, 4., 1602 København V (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sveasvej 7, 1., 1917 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Hjemmeside: https://www.stjorgen.dk/ (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: btf@stjorgen.dk (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: tlu@cspartners.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sveasvej 7, 1., 1917 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-08-29 tilføjes Bestyrelse: Rune Bro Roin (formand) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-08-29 tilføjes Direktion: Michael Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet eller forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-29 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: tlu@cspartners.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-08-29 tilføjes Legale ejere: St. Jørgen Holding ApS (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Navne: St. Jørgen Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Stiftere: St. Jørgen Holding ApS (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer sammen, eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Vedtægter: 2021-08-29 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-29)