Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmarhaven 26, 4. 1., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Torv 5, 1. 2165., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Confiance ApS. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Torv 5, 1. 2165., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Nick Hjørdrup Leisten (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt formueforvaltning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: Nick Hjørdrup Leisten (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: Vaults Holding ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Reelle ejere: Nick Hjørdrup Leisten (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Stiftere: Nick Hjørdrup Leisten (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)