Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kelstrupgårdvej 3, 6340 Kruså (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kelstrupgårdvej 3, 6340 Kruså (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nielsen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Brenda Johansen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Jørgen Nielsen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kelstrupgårdvej 3, 6340 Kruså (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-08-27 tilføjes Direktion: Jørgen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med fødevarer i specialforretning og internethandel i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-27 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Legale ejere: ATorv Holding ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Navne: AsiaTorvet ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nielsen, Brenda Johansen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Stiftere: ATorv Holding ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)