Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kirstin Dahl-Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Bestyrelse: Preben Mortensen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-05 fjernes Bestyrelse: Nils Højbjerg Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 1, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 1, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 1, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-07-05 tilføjes Bestyrelse: Nils Højbjerg Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-07-05 tilføjes Direktion: Kim Qvistorff Kanstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at primært drift og udvikling af butikscenter i Hvalsø samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Legale ejere: HVALSØ BRUGSFORENING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Navne: Søtorvet Hvalsø ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)