Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Jackie Quan Anh Ly (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-23 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Navne: Sun Station ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Stiftere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Direktion: Jackie Quan Anh Ly (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Solcenter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-23 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Legale ejere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Navne: Sun Station ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Reelle ejere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Stiftere: Jackie Quan Anh Ly (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-01)