Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-11 tilføjes Vedtægter: 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kurreholmvej 32, 3330 Gørløse (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Direktion: Louise Kejser Nyvold (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med produktion af brød og kager samt drive café og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-24 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Legale ejere: Louise Kejser Holding ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Navne: Ærligt Frederikssund ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Reelle ejere: Louise Kejser Nyvold (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Stiftere: Louise Kejser Holding ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)