Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgaardsgade 37, 6. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Ibrahim Kayiran (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-23 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: Kay Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Scan-Food ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgaardsgade 37, 6. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Direktion: Ibrahim Kayiran (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt formueforvaltning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-23 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Legale ejere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Navne: Kay Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Stiftere: Ibrahim Kayiran (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-24)