Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 17, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Andrei Sakharovs Vej 19, 2. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Andersbmichelsen@gmail.com (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: Anders.b@f5.dk (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Partner Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andrei Sakharovs Vej 19, 2. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-18 tilføjes Direktion: Anders Brunsgård Michelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-18 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: Anders.b@f5.dk (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2021-08-18 tilføjes Legale ejere: Anders Brunsgård Michelsen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Navne: ALD Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Brunsgård Michelsen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Stiftere: Anders Brunsgård Michelsen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)