Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Groups ApS. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2024-06-05 Statstidende Dekret
Den 2024-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Mohammad Usman Sharif (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Værebrovej 92, st. 6., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værebrovej 92, st. 6., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-08-19 tilføjes Direktion: Mohammad Usman Sharif (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-19 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Legale ejere: Mohammad Usman Sharif (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Navne: Nordic Groups Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Usman Sharif (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Stiftere: Mohammad Usman Sharif (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)