Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-10-06 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Micki Friebel (direktør) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: mickie@friebel.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Micki Friebel (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendal Alle 12, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 133, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Legale ejere: Gov-Man ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: MOH Holding 2021 ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: Gov-Man ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Reelle ejere: Micki Friebel (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Mathias Bruhn Øhrgaard (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Reelle ejere: Micki Friebel (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Direktion: Mathias Bruhn Øhrgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 133, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Direktion: Mathias Bruhn Øhrgaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-16 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-08-16 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mickie@friebel.dk (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-08-16 tilføjes Legale ejere: Gov-Man ApS, MOH Holding 2021 ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Navne: Sys-Gov Consulting ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Micki Friebel, Mathias Bruhn Øhrgaard (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Stiftere: MOH Holding 2021 ApS, Gov-Man ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)