Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 40, 2. 207., 2500 Valby (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Direktion: Asger Brødslev Mathiasen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Legale ejere: MBS Sørensen Holding ApS, Brødslev Holding ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Navne: A&MS ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Reelle ejere: Morten Bredenberg Sørensen, Asger Brødslev Mathiasen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Stiftere: MBS Sørensen Holding ApS, Brødslev Holding ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 40, 2. 207., 2500 Valby (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 26, 1. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-11-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 26, 1. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-11 tilføjes Direktion: Asger Brødslev Mathiasen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-11-11 tilføjes Vedtægter: 2021-11-11 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 fjernes Direktion: Asger Brødslev Mathiasen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 26, 1. th., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 26, 1. th., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-08-15 tilføjes Direktion: Asger Brødslev Mathiasen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Legale ejere: MBS Sørensen Holding ApS, Brødslev Holding ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Navne: A&MS ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Bredenberg Sørensen, Asger Brødslev Mathiasen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Stiftere: MBS Sørensen Holding ApS, Brødslev Holding ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-08-15 tilføjes Vedtægter: 2021-08-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-24)