Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-23 tilføjes Navne: Orso Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Navne: Martin Bjørn Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Journeyli ApS. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehøj 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Martin Bjørn (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at besidde og afvikle aktiver og/eller kapitalandele i selskaber, samt foretage yderligere investeringer i disse selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-13 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: Martin Bjørn (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Navne: Martin Bjørn Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-08-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Bjørn (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Stiftere: Martin Bjørn (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)