Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Direktion | Navne | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-21 tilføjes Vedtægter: 2023-03-21 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-21 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thermo White Danmark ApS. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 3550 Slangerup (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-17 tilføjes Direktion: Jesper Charles Djørup (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-17 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-17 tilføjes Navne: re:mingo ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-16 fjernes Navne: Ejendomsholdingselskabet Bregnerød ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-17 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-06-17 tilføjes Vedtægter: 2022-06-17 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-06-17 fjernes Bestyrelse: Finn Skovbo Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Djørup, Jesper Charles Djørup (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Peter Borre Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: Protica Development ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-19 tilføjes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Navne: Ejendomsholdingselskabet Bregnerød ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-15 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Bregnerød ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Bregnerød ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-08-13 tilføjes Bestyrelse: Finn Skovbo Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Peter Borre Møller (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle ejendomme - evt. gennem datterselskaber - samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-13 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: Protica Development ApS, FØNIKS A/S (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Borre Møller (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Stiftere: Protica Development ApS, FØNIKS A/S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)