Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLIMAHUSE A/S. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-25 tilføjes Legale ejere: KLIMAHUSE HOLDING A/S, AKFMH Holding ApS, SASA-Group Holding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: KLIMAHUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Legale ejere: KLIMAHUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-10 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Direktion: Carsten Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-10 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Navne: Klimahuse Partnere ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Stiftere: KLIMAHUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Vedtægter: 2021-08-10 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-13)