Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,35 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bech Justesen | 31.07.2015 | Østerhegn 44, 2880 Bagsværd |
Jens Albert Harsaae | 15.03.2019 | Høje Skodsborgvej 32, 2942 Skodsborg |
Gert Sylvest | 26.06.2019 | Bispebjerg Bakke 26D, 2400 København NV |
Oliver Krogh Hallin |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BidCo af 11. august 2021 ApS | 42595446 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Holdingselskabet af 6. august ApS | 42594881 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LANGUAGEWIRE A/S | 25567846 | NORMAL | Oversættelse og tolkning (743000) |
LanguageWire Danmark A/S | 32559441 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.10.2021 | 6,22 (km) | Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup | Nitivej 10, 2000 Frederiksberg |
BidCo af 11. august 2021 ApS. |
Sidst opdateret den 12.08.2021 og angivet som gældende fra 11.08.2021 (1134 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bidco (Denmark) ApS | 42580058 |
BidCo A af 17. januar 2023 A/S | 43801287 |
BidCo af 9. marts 2020 A/S | 42534145 |
BidCo af 10. marts 2023 A/S | 43936972 |
BidCo af 11. august 2021 ApS | 42595446 |
BidCo af 15. marts 2023 A/S | 43943839 |
BidCo B af 17. januar 2023 A/S | 43801260 |
BidCo of 14 September 2023 ApS | 44302667 |
BidCo RelyOn Nutec A/S | 39467836 |
Bidco Vækst-Invest II ApS | 43295373 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 0 % | 1 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 6 | 3 | 0 | 2 |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 49 | 1 | 0 | 5 |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 5 | 16 | 0 | 4 |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 65 | 20 | 0 | 11 |
Pct. | 68 % | 21 % | 0 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |