Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 5,56 % |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 1,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bech Justesen | 31.07.2015 | Østerhegn 44, 2880 Bagsværd |
Jens Albert Harsaae | 15.03.2019 | Høje Skodsborgvej 32, 2942 Skodsborg |
Gert Sylvest | 26.06.2019 | Bispebjerg Bakke 26D, 2400 København NV |
Oliver Krogh Hallin |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BidCo af 11. august 2021 ApS | 42595446 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Holdingselskabet af 6. august ApS | 42594881 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LANGUAGEWIRE A/S | 25567846 | NORMAL | Oversættelse og tolkning (743000) |
LanguageWire Danmark A/S | 32559441 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.01.2022 | 6,22 (km) | Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup | Nitivej 10, 2000 Frederiksberg |
Holdingselskabet af 6. august ApS. |
Sidst opdateret den 12.08.2021 og angivet som gældende fra 06.08.2021 (1154 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Holdingselskabet af 5. september 2016 ApS | 32945015 |
Holdingselskabet af 5. september 2022 ApS | 43491210 |
HOLDINGSELSKABET AF 5/9 1944 ApS | 26262348 |
Holdingselskabet af 6. august 2022 ApS | 43556924 |
Holdingselskabet af 6. august ApS | 42594881 |
Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS | 43871994 |
HOLDINGSELSKABET AF 6. MARTS 2000 ApS | 25590120 |
HOLDINGSELSKABET AF 6. MARTS 2014 ApS | 35802576 |
HOLDINGSELSKABET AF 6/10-1979 ApS | 31170958 |
Holdingselskabet af 7. februar 2018 ApS | 39316978 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 0 % | 1 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gert Sylvest(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 6 | 3 | 0 | 2 |
Jens Albert Harsaae(virk.: 44) Formand | 49 | 1 | 0 | 5 |
Søren Bech Justesen(virk.: 18) Adm. Dir. | 5 | 16 | 0 | 4 |
Oliver Krogh Hallin(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 65 | 20 | 0 | 11 |
Pct. | 68 % | 21 % | 0 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |