Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 6, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjølvej 99, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjølvej 99, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-12 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Direktion: Jannick Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af alle typer udlejningsejendomme, renovering af ejendomme, investering i ejendomme med kapitalgevinst for øje samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jannickbjerregaard@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Legale ejere: Jannick Bjerregaard (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: JB Byg og Invest ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Reelle ejere: Jannick Bjerregaard (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Stiftere: Jannick Bjerregaard (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)