Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SPECIAL AUTO TRADING A/S. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 37, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Direktion: Benjamin Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-08-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-12 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Legale ejere: Benjamin Lund (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Navne: BogC Holding ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Lund (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-05-14 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Vedtægter: 2021-05-14 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)