Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Legale ejere: ISS FACILITY SERVICES A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Navne: ISS DOCUMENT A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-10-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-07-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-17 fjernes Bestyrelse: Lasse Fjeldgaard (formand) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-17 fjernes Direktion: Flemming Jesper Bendt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lasse Fjeldgaard (formand) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Peter Klovgaard-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-30 fjernes Bestyrelse: Flemming Jesper Bendt (formand) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Flemming Jesper Bendt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Peter Klovgaard-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-28 tilføjes Bestyrelse: Lasse Fjeldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-05-28 fjernes Bestyrelse: Laurits Anton Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2017-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2017-04-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-03-01 tilføjes Bestyrelse: Laurits Anton Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-03-01 fjernes Bestyrelse: Mette Willemoe Wang (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-10-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Klovgaard-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-10-26 fjernes Bestyrelse: Claus Frees Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-26 tilføjes Direktion: Peter Klovgaard-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-10-26 fjernes Direktion: Claus Frees Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Direktion: Claus Frees Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-03-18 fjernes Direktion: Christian Villadsen Lunner (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jesper Bendt (formand) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Martin Gaarn Thomsen (formand) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2014-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Møntmestervej 31, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møntmestervej 31, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-01)
Den 2013-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2008-08-28)
Den 2013-09-02 tilføjes Direktion: Christian Villadsen Lunner (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Preben Elnef (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, kommunikationsvirksomhed, herunder forlags-, films-, reklame- og EDB-virksomhed samt udlejningsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2013-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2013-05-02 tilføjes Vedtægter: 2013-05-02 (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2013-05-02 fjernes Binavne: ÅRHUS DATA A/S, LÆS IND-SERVICE A/S, J.W.N. PRINT & KOPICENTER A/S, J.W.N. DATA A/S, EPSILON DATA A/S, DATASPECIALISTEN AF 27. JULI 1972 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Gaarn Thomsen (formand) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-02-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Jesper Bendt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Præstegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Bestyrelse: Maarten van Engeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-18 tilføjes Direktion: Preben Elnef (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 fjernes Direktion: Søren Stoltenberg Vilmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Søren Stoltenberg Vilmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Peter Boye Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Peter Boye Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Direktion: Ole Breinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-04 tilføjes Direktion: Ole Breinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Direktion: Pia Lund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-20 tilføjes Bestyrelse: Maarten van Engeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Bestyrelse: Carsten Cramer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-23 tilføjes Bestyrelse: Mette Willemoe Wang (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2009-03-23 fjernes Bestyrelse: Steen Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Direktion: Pia Lund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 fjernes Direktion: Susan Storm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2008-08-28)
Den 2008-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Mileparken 22, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jesper Bendt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 fjernes Bestyrelse: Jan Kreiberg Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Navne: ISS DOCUMENT A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2008-08-13 fjernes Navne: J.W.N. DATA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2008-04-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 fjernes Bestyrelse: Morten Fredborg Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-17 tilføjes Bestyrelse: Morten Fredborg Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Busk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-17 tilføjes Direktion: Susan Storm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-17 fjernes Direktion: Georg Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-14 fjernes Bestyrelse: Johan Kristian Tuft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Busk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Bestyrelse: Allan Claude Aebischer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Georg Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Direktion: Jesper Busk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2005-10-03 tilføjes Bestyrelse: Allan Claude Aebischer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Bestyrelse: Jan Niels Werum Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Direktion: Jesper Busk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Direktion: Jan Niels Werum Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Legale ejere: ISS FACILITY SERVICES A/S (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-14 tilføjes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Bestyrelse: Søren Otto Burchardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Otto Burchardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Werum Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-01 fjernes Bestyrelse: Britton Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 fjernes Direktion: Niels Marne Salmony (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-12 fjernes Bestyrelse: Knud Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 fjernes Bestyrelse: Jan Halling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Ole Christop hersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1991-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1990-12-13 tilføjes Navne: J.W.N. DATA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-12 fjernes Navne: ALFRED CHRISTENSENS ÆSKEFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-26 fjernes Direktion: Steffen Kjelmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Bestyrelse: Erling Klüwer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Direktion: Kjeld Uno Wiinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1986-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-10-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mileparken 22, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-14 tilføjes Bestyrelse: Erling Klüwer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-12-14 tilføjes Binavne: ÅRHUS DATA A/S, LÆS IND-SERVICE A/S, J.W.N. PRINT & KOPICENTER A/S, J.W.N. DATA A/S, EPSILON DATA A/S, DATASPECIALISTEN AF 27. JULI 1972 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-12-14 tilføjes Direktion: Kjeld Uno Wiinholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-14 tilføjes Navne: ALFRED CHRISTENSENS ÆSKEFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-11)
Den 1972-12-14 tilføjes Revisor: Arne Høxbro Larsen, Sven Halberg, Statsaut. revisor Ole Christop hersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 1972-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-30)