Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Delta Wind Partners ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2023-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 tilføjes Legale ejere: ABL Group ASA (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-08-23 fjernes Legale ejere: Mads Møller Jensen Holding ApS, Rene Aagaard Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 tilføjes Vedtægter: 2023-08-23 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Direktion: Mads Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Reelle ejere: Mads Møller Jensen, René Aagaard (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Torben Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Mads Møller Jensen Holding ApS, Rene Aagaard Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Keygaarden Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: Mads Møller Jensen Holding ApS, Rene Aagaard Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Møller Jensen, René Aagaard (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Torben Kristiansen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Mads Møller Jensen, René Aagaard (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 18, 1. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-08-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Torben Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: Mads Møller Jensen Holding ApS, Rene Aagaard Holding ApS, Keygaarden Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-08-01 tilføjes Navne: DWP Group ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Møller Jensen, René Aagaard, Torben Kristiansen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Stiftere: Rene Aagaard Holding ApS, Mads Møller Jensen Holding ApS, Keygaarden Holding ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)