Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Silkeborg Tømrerforretning & Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2024-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-01 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Legale ejere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Navne: NB-Holding ApS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Reelle ejere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Stiftere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-21 Statstidende Dekret
Den 2023-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Line Nyborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Line Nyborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-01 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Navne: NB-Holding ApS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Reelle ejere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Stiftere: Line Nyborg Sørensen, Kenneth Elbæk Bay (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)