Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Relevant Cosmetics ApS. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Slikbilen ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Relevant Cosmetics ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Relevant Cosmetics ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Direktion: Poul Sand (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: POUL SAND A/S, STIG BUNDGAARD ApS, KASTBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: STIG BUNDGAARD ApS, KASTBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Reelle ejere: Poul Sand, Henrik Vestergaard Kastbjerg, Stig Bundgaard (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Vestergaard Kastbjerg, Stig Bundgaard (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koustrupparken 64, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Direktion: Henrik Vestergaard Kastbjerg (direktør) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber og investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-09 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Legale ejere: STIG BUNDGAARD ApS, KASTBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-09 tilføjes Navne: Impact Invest Herning ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vestergaard Kastbjerg, Stig Bundgaard (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-08-09 tilføjes Stiftere: STIG BUNDGAARD ApS, KASTBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-10)