Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haversmosevej 26, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Direktion: Børge Lykkegaard Guldbrandsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-06 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: b.lykkegaard@hotmail.dk (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Legale ejere: Børge Lykkegaard Guldbrandsen (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Navne: Hammershøj Vognmandsforretning ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Reelle ejere: Børge Lykkegaard Guldbrandsen (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Stiftere: Børge Lykkegaard Guldbrandsen (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Vedtægter: 2021-08-06 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-09)