Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mia@miadela.dk (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HVRJ Holding ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SEBRA INTERIØR ApS. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-18 tilføjes Legale ejere: Mia Dela Jensen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: Gustav Dela Rud Jensen, Alfred Dela Rud Jensen, Ida Dela Rud Jensen, Henrik Verner Rud Jensen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-18 tilføjes Reelle ejere: Mia Dela Jensen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-15 tilføjes Reelle ejere: Gustav Dela Rud Jensen, Alfred Dela Rud Jensen, Ida Dela Rud Jensen, Henrik Verner Rud Jensen (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystparken 105, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Henrik Verner Rud Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 45.009,00 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Navne: Jensen Family Invest ApS (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-09)