Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-01-30 fjernes Binavne: VESTERMØLLE TRÆLASTHANDEL A/S, TISTRUP TRÆLASTHANDEL A/S, NR. NEBEL TRÆLASTHANDEL A/S, LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S, HVIDESANDE TRÆLASTHANDEL A/S, ANNEBERGS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-18 fjernes Bestyrelse: Christian Anneberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Direktion: Christian Anneberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-18 fjernes Navne: K. ANNEBERG & SØNNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 tilføjes Direktion: Christian Anneberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Direktion: Knud Erik Anneberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, udlejning af fast ejendom og driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Vedtægter: 2000-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-18 fjernes Bestyrelse: Helga Anneberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-14 fjernes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Navne: K. ANNEBERG & SØNNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-11 fjernes Navne: ANNEBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-30 tilføjes Navne: ANNEBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-29 fjernes Navne: ANNEBERGS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-29 fjernes Binavne: VESTERMØLLE TRÆLASTHANDEL A/S, TISTRUP TRÆLASTHANDEL A/S, NR. NEBEL TRÆLASTHANDEL A/S, LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S, HVIDE SANDE TØMMERHANDEL AF 1990 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 tilføjes Navne: ANNEBERGS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-20 fjernes Navne: LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-27 tilføjes Bestyrelse: Helga Anneberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Binavne: VESTERMØLLE TRÆLASTHANDEL A/S, TISTRUP TRÆLASTHANDEL A/S, NR. NEBEL TRÆLASTHANDEL A/S, LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S, HVIDE SANDE TØMMERHANDEL AF 1990 A/S, VESTERMØLLE TRÆLASTHANDEL A/S, TISTRUP TRÆLASTHANDEL A/S, NR. NEBEL TRÆLASTHANDEL A/S, LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S, HVIDESANDE TRÆLASTHANDEL A/S, ANNEBERGS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Direktion: Knud Erik Anneberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-27 tilføjes Navne: LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1973-04-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996, H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)