Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 3.738.171,00 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-23 tilføjes Vedtægter: 2022-08-23 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.470.947,00 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-29 tilføjes Vedtægter: 2022-07-29 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 3.193.946,00 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 3.141.966,00 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-19 fjernes Legale ejere: KHH INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.890.961,00 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.473.644,00 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-05 tilføjes Legale ejere: KHH INVEST ApS, BJ HOLDING 98 A/S, STAVNSKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-10-05 fjernes Legale ejere: Kim Bengtsson, Ida Laug, Peter Ulrik Rasmussen, C.U.P. Management Aps, Helene Stonor Krum-Møller, Black Rasmussen Holding ApS, Niels Frich (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-08-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2021-08-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Gerhard Vogelius (formand) (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Direktion: Stefan Poul Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i børsnoterede aktier og indeks, børsnoterede finansielle instrumenter og certifikater, garantere kapitaludvidelser og emissioner, deltage i pre-IPOs og IPOs samt, når fondens samlede formue overstiger kr. 50 mio., at foretage kortsigtede rentebærende investeringer. Alle investeringer skal være indenfor biotech og life science aktier på europæiske og nordamerikanske markeder samt vækstbørser i Norden. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-03 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 406.664,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Legale ejere: Kim Bengtsson, Ida Laug, Peter Ulrik Rasmussen, C.U.P. Management Aps, Helene Stonor Krum-Møller, Black Rasmussen Holding ApS, Niels Frich (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-08-03 tilføjes Navne: Biotech & Life Science Fund A/S (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Stiftere: Stefan Poul Rasmussen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Vedtægter: 2021-08-03 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-06)