Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 2, 1302 København K (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Direktion: Emil Alexander Vang Ziirsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-05 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Legale ejere: EVZ Holding ApS, LHS Holding 2021 ApS, Holy Holding 2021 ApS, AH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Navne: Vang & Bar ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Reelle ejere: Emil Alexander Vang Ziirsen, Allan Hansen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Stiftere: LHS Holding 2021 ApS, Holy Holding 2021 ApS, EVZ Holding ApS, AH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 2, 1302 København K (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Direktion: Emil Alexander Vang Ziirsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-05 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Legale ejere: EVZ Holding ApS, LHS Holding 2021 ApS, Holy Holding 2021 ApS, AH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Navne: Vang & Bar ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Reelle ejere: Emil Alexander Vang Ziirsen, Allan Hansen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Stiftere: LHS Holding 2021 ApS, Holy Holding 2021 ApS, EVZ Holding ApS, AH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Vedtægter: 2021-08-05 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-25)