Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Kapital | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SI COP 01 ApS. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SI COP 02 ApS. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2023-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STACK Infrastructure Denmark ApS. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2024-05-31 tilføjes Bestyrelse: Åge Hellem (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Bestyrelse: Halvor Bjerke (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Sverre Lind Thornes (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Halvor Bjerke (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 142, 2300 København S (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Halvor Bjerke (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-05-31 fjernes Bestyrelse: Robert Emile Hartog (formand) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-16 tilføjes Legale ejere: Infrastructure I Norway AS, SI NOR Holding 1 AS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Infrastructure Nordics 2, Infrastructure I Norway AS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Lauren Ann Sullivan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Wiljar Inge Nesse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Halvor Bjerke (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-05-10 fjernes Direktion: Matthew A'Hearn (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2021-07-29 tilføjes Bestyrelse: Wiljar Inge Nesse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-07-29 tilføjes Direktion: Matthew A'Hearn (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed og investering i formuegoder eller øvrige investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-29 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Legale ejere: Infrastructure Nordics 2 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-07-29 tilføjes Navne: Infrastructure Denmark I ApS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Stiftere: Infrastructure Nordics 2 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Vedtægter: 2021-07-29 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-03)