Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Asmund Karinssøn Lund | 30.07.2021 | |
Karen Lykke Tranberg | 30.07.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Karen Lykke Tranberg | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Asmund Karinssøn Lund | 01.08.2021 | 01.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Karen Lykke Tranberg | 01.08.2021 | 30.09.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |