Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 2., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lha@haugaardbraad.dk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.004.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Michael Lodahl (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: Michael Lodahl (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Reelle ejere: Per Mollerup, Steen Berg Royberg, Anna Bolette Bro (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-08 fjernes Reelle ejere: Jens Peter Langer (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: Michael Lodahl, JENS PETER LANGER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: JENS PETER LANGER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 2., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2021-07-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Mortensen (formand) (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Direktion: Anton Bro (direktør) (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejningsvirksomhed af Jyllandsgade 22, 9000 Aalborg samt enhver virksomhed, der er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-25 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.002.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Legale ejere: JENS PETER LANGER HOLDING ApS, Per Mollerup, DBL Holding ApS, MWCM Danmark GmbH, Wichmann Fishing ApS, Steen Berg Royberg, Anna Bolette Bro (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-25 tilføjes Navne: JG20 Invest P/S (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Langer, Per Mollerup, Steen Berg Royberg, Anna Bolette Bro (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Stiftere: Wichmann Fishing ApS, Steen Berg Royberg, Per Mollerup, MWCM Danmark GmbH, Komplementarselskab JG20 Invest ApS, JENS PETER LANGER HOLDING ApS, DBL Holding ApS, Anna Bolette Bro (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Vedtægter: 2021-07-25 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-31)