Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mohammed Mateen | 12.06.2022 | direktør |
Marcus Tørnby Meinertz | 29.07.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mohammed Mateen | 29.07.2021 | 02.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marcus Tørnby Meinertz | 03.08.2021 | 06.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mohammed Mateen | 03.08.2021 | 06.08.2021 | formand |