Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Snemandsvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-28 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Legale ejere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Navne: Dan Realinvest ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Reelle ejere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Stiftere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-07-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Sachin Vasudev Raghavapuram (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-20 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snemandsvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Direktion: Sachin Vasudev Raghavapuram (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, renovering og salg af ejendomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-28 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Legale ejere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Navne: Dan Realinvest ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Reelle ejere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-28 tilføjes Stiftere: Sachin Vasudev Raghavapuram (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-07-28 tilføjes Vedtægter: 2021-07-28 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2021-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-27)