Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skånevej 19, 6230 Rødekro (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Direktion: Allan Svane Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: SVANE NIELSEN HOLDING ApS, TRANEKÆR´S TØMRER OG SNEDKER ApS (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Navne: Alterna Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Svane Nielsen, Henrik Nielsen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-29)