Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eigenwald Holding ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-26 tilføjes Direktion: Maria Mille Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-26 fjernes Direktion: Sigurd Gierahn Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-02-23 tilføjes Legale ejere: Maria Mille Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-23 fjernes Legale ejere: Sigurd Gierahn Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-23 tilføjes Reelle ejere: Maria Mille Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-23 fjernes Reelle ejere: Sigurd Gierahn Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-07-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Thomas Alle 2, st. th., 1824 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Direktion: Sigurd Gierahn Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med kunst og grafisk arbejde samt at tilbyde services indenfor design, grafik og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-26 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Sigurd Gierahn Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-07-26 tilføjes Navne: Art & Design Studio ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Sigurd Gierahn Henriksen (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Stiftere: Sigurd Gierahn Henriksen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Vedtægter: 2021-07-26 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)