Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-12 Statstidende Dekret
Den 2023-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-10 fjernes Direktion: Martin Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maniillat Qaqqaat, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Direktion: Martin Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fiskeri og udlejning af både og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-22 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pf@msinuk.dk (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Legale ejere: Sarah Filskov Larsen, Martin Sørensen, Pujunnguaq Anthon Ole Amaasa Hammond (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Navne: Puma Fishery ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Reelle ejere: Sarah Filskov Larsen, Martin Sørensen, Pujunnguaq Anthon Ole Amaasa Hammond (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Stiftere: Sarah Filskov Larsen, Pujunnguaq Anthon Ole Amaasa Hammond, Martin Sørensen (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2021-07-22 tilføjes Vedtægter: 2021-07-22 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-10)