Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 110, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 110, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2021-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 110, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-07-20 tilføjes Direktion: Ali Osman (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-20 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2021-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Legale ejere: Ali Osman (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Navne: ProBio Invest ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Reelle ejere: Ali Osman (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Stiftere: Ali Osman (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Vedtægter: 2021-07-20 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-23)