Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-09-17 fjernes Binavne: SUSANNE SECHER DESIGN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegangen 40, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-11 fjernes Bestyrelse: Stopher Sylvester Castor Secher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-11 fjernes Navne: SELSK AF 1.JUNI 2010 HELSINGØR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Direktion: Peter Christian Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Navne: SELSK AF 1.JUNI 2010 HELSINGØR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-30 fjernes Navne: SECHER OG FRUE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-12-05 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Torben Langebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegangen 40, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 9, 3060 Espergærde (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Peter Christian Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 fjernes Direktion: Susanne Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 9, 3060 Espergærde (offentliggjort 2006-01-19)
Den 2006-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegangen 40, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Torben Langebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Revisor: Mogens Olsen & Partnere Registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Bestyrelse: Aage Foldberg Scheibel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2001-03-16)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1997-10-19 tilføjes Direktion: Susanne Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-19 fjernes Direktion: Peter Christian Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-19 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Secher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Revisor: Mogens Olsen & Partnere Registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Revisor: Reg. revisor Peter Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-04 tilføjes Navne: SECHER OG FRUE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-03 fjernes Navne: OVE BRUHN - PETER SECHER REVISIONSAKTIESELSKABET (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-17 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET REVISIONSFIRMAET G.T. SORT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegangen 40, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Secher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Binavne: SUSANNE SECHER DESIGN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Direktion: Peter Christian Secher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2001-03-16)
Den 1973-04-25 tilføjes Navne: OVE BRUHN - PETER SECHER REVISIONSAKTIESELSKABET (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1973-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET REVISIONSFIRMAET G.T. SORT, Reg. revisor Peter Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)