Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stubkjær Family Invest III ApS. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2024-05-22 fjernes Bestyrelse: Louise Stubkjær Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-07 tilføjes Bestyrelse: Daniel Albæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Direktion: Frans Bredmose Langkjær (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Villy Vraa Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-05-02 tilføjes Bestyrelse: Louise Stubkjær Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Legale ejere: Louise Stubkjær Sørensen, Mette Stubkjær Højfeldt, Charlotte Stubkjær Lindhard, Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-14 tilføjes Reelle ejere: Louise Stubkjær Sørensen, Mette Stubkjær Højfeldt, Charlotte Stubkjær Lindhard (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.159.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-07-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 11., 7400 Herning (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Direktion: Villy Vraa Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.700.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: Stubkjær Family Holding ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Stubkjær Sørensen, Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-21)