Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Bibranche | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Sami Naim Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-09-19 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-29 tilføjes Direktion: Sami Naim Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-07-29 fjernes Direktion: Mats Mashaal Qureshi Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-28 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-29 tilføjes Navne: Mou Food ApS (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-28 fjernes Navne: D.H.S ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-29 tilføjes Vedtægter: 2023-07-29 (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-29 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2022-01-31 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2022-01-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-26 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-25 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggeri og logistik samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2022-01-26 tilføjes Navne: D.H.S ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2022-01-25 fjernes Navne: Mouritsens Logistik ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2021-07-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 77, 6. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Mats Mashaal Qureshi Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-29)
Den 2021-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-15 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: Mats Mashaal Qureshi Mouritsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Navne: Mouritsens Logistik ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-07-15 tilføjes Reelle ejere: Mats Mashaal Qureshi Mouritsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Stiftere: Mats Mashaal Qureshi Mouritsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)