Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebakkevej 4, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 3, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Molly Corker ApS. (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 3, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Mikkel Sønderstrup Randløv (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-15 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: Mikkel Sønderstrup Randløv (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Navne: Archer Tranquility Holding ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Sønderstrup Randløv (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Stiftere: Mikkel Sønderstrup Randløv (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-15)