Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rhea TopCo ApS. (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2023-02-07 tilføjes Legale ejere: JESPER LP HOLDING ApS, MORTEN LP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: JESPER LP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-07-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Marcus (formand) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Direktion: Søren Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter komplementarens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-14 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.995.591,32 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Legale ejere: JESPER LP HOLDING ApS, Libangut A/S, RIVA INVEST ApS, Todbjerg 3 ApS, HB HOLDING, BREJNING ApS, SCHLÜNSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2021-07-14 tilføjes Navne: EI Holding P/S (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Stiftere: EI Holding Komplementar ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller direktionen i forening med komplementaren (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Vedtægter: 2021-07-14 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-14)