Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: HC Ørsteds Alle 11, 8464 Galten (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Direktion: Ditte Busted Smed (direktør) (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter i andre selskaber samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten-smed@hotmail.com (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Legale ejere: Carsten Wethje Smed, Lise Wethje Smed, Christian Busted Smed, Ditte Busted Smed (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: Smed Kapital ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Reelle ejere: Carsten Wethje Smed, Lise Wethje Smed, Christian Busted Smed, Ditte Busted Smed (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Stiftere: Lise Wethje Smed, Ditte Busted Smed, Christian Busted Smed, Carsten Wethje Smed (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-14)