Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonkesvej 3, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinderhøj Vænge 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: deogulvservice@gmail.com (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinderhøj Vænge 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-07-11 tilføjes Direktion: Dennis Erik Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-11 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Legale ejere: Dennis Erik Olsen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Navne: DEO Gulvservice ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Reelle ejere: Dennis Erik Olsen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Stiftere: Dennis Erik Olsen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Vedtægter: 2021-07-11 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-13)