Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsgårdsvej 15, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsgårdsvej 15, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsgårdsvej 15, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Jan Christen Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og al i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Jan Christen Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: JCS Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Christen Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Stiftere: Jan Christen Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-13)