Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Balling Wesenberg | 06.10.1976 | 14.02.2023 | direktør |
Ernst Martin Wesenberg | 06.10.1976 | 01.03.2000 | direktør |
Ernst Martin Wesenberg | 06.10.1976 | 11.06.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Balling Wesenberg | 23.10.2005 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Vicky Wesenberg Lyngsø | 23.10.2005 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Balling Wesenberg | 23.10.2005 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |