Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Budolfi Plads 28, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Budolfi Plads 28, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Budolfi Plads 30, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Budolfi Plads 30, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Oluf Borchs Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: roenne91@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Borchs Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-07-12 tilføjes Direktion: Michelle Rønne (direktør) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Legale ejere: Michelle Rønne (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Navne: MRønne Holding ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Reelle ejere: Michelle Rønne (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Stiftere: Michelle Rønne (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)