Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Andersen | 04.07.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Skipper | 04.07.2001 | 04.07.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Halle Hisdal | 26.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erikstrup | 31.08.2022 | formand |
Bjarne Nørgaard Pedersen | 04.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Andersen | 04.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Schmidt Hansen | 31.08.2022 | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Skipper | 03.09.2010 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jes Edmund Andersen | 03.09.2010 | 31.08.2022 | formand |
Svend Erik Albrechtsen | 14.02.2003 | 03.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Annemarie Andersen | 09.11.1976 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sine Skipper | 09.11.1976 | 04.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Helle Skipper | 09.11.1976 | 21.11.1990 | bestyrelsesmedlem |